KRS 0000251139
NIP7010010239
REGON14045959500000
Nazwa"MEDICOVER PROPERTY AND DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDICOVER PROPERTY AND DEVELOPMENT
Data rejestracji 16 lut 2006 (19 lat temu) 16 lut 2006
Data usunięcia 28 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3855500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #8514E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAMEDICOVER INVESTMENT B.V. Z SZIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE
Wspólnik
2006-02-16
2007-07-27
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH
ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE
Wspólnik
2007-07-27
2011-08-04
24.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.499.900 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-08-04
2012-11-28
38.555 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.855.500,00 ZŁOTYCH
14269556100000
KENNETH ANTHONY MORGAN
Likwidator
2012-02-23
2012-11-28
1964-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CARL FREDRIK RAGMARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-16
2006-08-01
JOSEPH MICHAEL RYAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-16
2006-08-01
JAROSLAV ANDRE LINDEKRANTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-16
2006-08-01
MARCIN JAKUB ŁUKASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-01
2011-08-04
WOJCIECH ADAM FRONCKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-01
2009-02-24
AGNIESZKA KAZIMIERA SZPARA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-01
2009-06-22
TOMASZ MACIEJ BRZEZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-22
2011-05-05
SZYMON DOBRZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-05
2011-08-04
KENNETH ANTHONY MORGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-04
2012-02-23
1964-04-25
2006-02-16
2012-02-23
"MEDICOVER PROPERTY AND DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-16
2011-09-08
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, 18, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie