KRS 0000117913
REGON93279484300000
Nazwa"EURO LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO LAB
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 26 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OŁAWSKA, 14, WROCŁAW, 50-123, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHWspólnik
2005-06-09
2006-01-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
19091731400000
MAŁGORZATA ANNA KARASZEWSKA
Wspólnik
2002-06-13
2005-06-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HENRYK KOZŁOWSKI
Wspólnik
2002-06-13
2005-06-09
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ALEKSANDER ANTONI ROSZAK
Wspólnik
2002-06-13
2005-06-09
14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANITA ŻÓRAWSKA
Wspólnik
2002-06-13
2005-06-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANTONI PIOTR WICIŃSKI
Prokurent
2002-12-18
2003-12-22
SAMOISTNA
MAGDALENA AŁŁA ŚWIĄTEK
Prokurent
2003-12-22
2006-01-26
SAMOISTNA
JAROSŁAW KAZIMIERZ TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2003-12-22
CARL FREDRIK RAGMARK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-09
2006-01-26
JOSEPH MICHAEL RYAN
Członek Organu Nadzoru
2005-06-09
2006-01-26
RYSZARD WALENTY ANDRZEJAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2005-06-09
JAROSLAV ANDRE LINDEKRANTZ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-09
2006-01-26
HENRYK KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2005-06-09
ANDRZEJ GRAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-22
2005-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANITA ŻÓRAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-13
2002-12-18
MAGDALENA AŁŁA ŚWIĄTEK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2003-12-22
MAŁGORZATA ANNA TERPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-22
2005-06-09
WOJCIECH STANISŁAW BUDACZ
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2006-01-26
MAREK BONDARUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-09
2006-01-26
2002-06-13
2002-12-18
KAMILA STEFKI, 22, WROCŁAW, 52-428, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie