KRS 0000043067
NIP9471839698
REGON47223929600000
NazwaVIGO-ORTHO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIGO-ORTHO POLSKA
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 15 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUDZKA, 102, ŁÓDŹ, 93-438, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 950000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9471839698
data rejestracji 30 wrz 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHTIM SCHÄFER
reprezentant
1977-09-18
OLIVER JAKOBI
reprezentant
1968-11-22
WOJCIECH STANISŁAW BUDACZ
reprezentant
HANS GEORG NÄDER
Beneficjent
1961-09-04
MONIKA KATARZYNA KORDYL
Prokurent
2002-08-02
2007-01-18
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ RAFAŁ RYBAK
Prokurent
2006-06-22
2010-05-13
SAMOISTNA
SZYMON ORŁOWSKI
Prokurent
2021-12-30
2022-11-15
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKUNETEM
KATARZYNA JOLANTA MAJCHROWICZ DOLIŃSKA
Prokurent
2006-06-22
2010-05-13
SAMOISTNA
WOJCIECH BUDACZ
Prokurent
2010-05-13
2020-03-03
SAMOISTNA
MARZENA NIERYCHLEWSKA
Prokurent
2021-12-30
2022-11-15
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKUNETEM
PRZEMYSŁAW GALUS
Prokurent
2021-12-30
2022-11-15
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKUNETEM
SKANDINAVISKA ORTOPEDTEKNISKA LABORATORIET AKTIEBOLAG
Wspólnik
2001-09-12
2009-05-15
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
VIGO NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Wspólnik
2008-05-29
2021-03-01
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950.000,00 ZŁ
OTTOBOCK SE & CO. KGAA
Wspólnik
2021-03-01
2022-11-15
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000,00 ZŁ
HANS GEORG NÄDER
Beneficjent
HANS GEORG NÄDER JEST WŁAŚCICIELEM 94,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER HOLDING GMBH & CO. KG Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER BETEILIGUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER VERMÖGENSVERWALTUNGS Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OTTOBOCK SE & CO. KGAA Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE V!GO INTERNATIONAL NV Z SIEDZIBĄ W WETTEREN (BELGIA), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE V!GO NV Z SIEDZIBĄ W WETTEREN (BELGIA), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE VIGO –ORTHO POLSKA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
TORBEN SVANBERG
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2008-05-29
TORBEN SVANBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2009-05-15
JAN RUYSSCHAERT
PREZES ZARZĄDU
2008-05-29
2020-02-07
LUC NAESSENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2012-09-10
JOHAN VAN DER SIJPE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-13
2014-09-29
HENDERIKUS VAN DER MEULEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-13
2018-06-28
OLIVER JAKOBI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-07
2022-11-15
1968-11-22
WOJCIECH BUDACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-03
2021-12-30
TIM SCHÄFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-29
2022-11-15
1977-09-18
BENGT ANDERS SODERBERG
PREZES ZARZĄDU
2001-09-12
2002-08-02
1957-03-23
2001-09-12
2010-03-18
SCANDINAVIAN ORTHOPAEDIC LABORATORY SOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-18
2011-03-31
"CENTRUM TECHNIKI ORTOPEDYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-12
2016-12-13
AL. PASJONISTÓW, 15, ŁÓDŹ, 91-140, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie