KRS 0000009137
NIP7251444502
REGON47149937400000
Nazwa"KONSERWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONSERWA POLSKA
Data rejestracji 23 kwi 2001 (23 lata temu) 23 kwi 2001
Data usunięcia 20 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAKTOROWA, 111, ŁÓDŹ, 91-204, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 28660000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE SA
Wspólnik
2001-04-23
2006-07-07
71.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.660.000 ZŁ
CONSERVE ITALIA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
Wspólnik
2006-07-07
2009-05-20
71650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.660.000 ZŁOTYCH
SZYMON ORŁOWSKI
Likwidator
2008-09-19
2009-05-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA, BĄDŹ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
WOJCIECH HENRYK PAWLICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-23
2005-02-04
PIOTR WALDEMAR ZARZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-04
2006-02-07
SZYMON ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-07
2008-09-19
2001-04-23
2008-09-19
"KONSERWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie