KRS 0000237672
NIP1070013480
REGON14019936100000
NazwaCOMMERZBANK AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaCOMMERZBANK AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCOMMERZBANK AG
Data rejestracji 28 lip 2005 (19 lat temu) 28 lip 2005
Data usunięcia 14 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 18, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego KAISERSTRASSE, 16, FRANKFURT NAD MENEM, 60 311, FRANKFURT NAD MENEM, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6712A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTEFAN SCHMITTMANN
Członek Organu Nadzoru
2009-06-25
2009-09-17
OLAF BERLIEN
Członek Organu Nadzoru
2009-06-25
2009-09-17
KLAUS PETER MÜLLER
Członek Organu Nadzoru
2009-06-25
2010-12-14
MICHAEL DIEKMANN
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-06-25
PETER HAIMERL
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-06-25
CLAUDIA EGGERT LEHMANN
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-09-17
BERNHARD ENSELING
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-06-25
CHRISTIAN HOHN
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-09-17
ODA RENATE KRAUSS
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-06-25
BERND WILHELM VOSS
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2009-09-17
ROLF MICHAEL MICHEL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-07-28
2007-03-12
KURT WOLTER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-07-28
2007-03-12
WITOLD GRZEŚKOWIAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-07-28
2010-12-14
MAŁGORZATA DOROTA SKŁODOWSKA MICHALSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-03-12
2010-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST PRAWNIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HERBERT WALTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2009-06-25
ANDREW PISKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2007-04-24
FREDRICH WOBKING
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2009-09-17
STEPHAN ANDREAS KAULVERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2007-04-24
JAN KVARNSTROM
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2007-04-24
KARL RALF JUNG
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2007-04-24
JOCHEN KLÖSGES
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-17
2010-12-14
ERIC STRUTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-17
2010-12-14
STEFAN SCHMITTMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-17
2010-12-14
ULRICH SIEBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-17
2010-12-14
2005-07-28
2009-06-16
DRESDNER BANK AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2005-07-28
2009-06-16
DRESDNER BANK AG
2005-07-28
2005-09-01
AL. JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-28
2009-06-16
JURGEN-PONTO-PLATZ, 1, FRANKFURT NAD MENEM, 60301 FRANKFURT NAD MENEM, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie