KRS 0000008747
REGON01645358000000
NazwaALLIANZ SPECIALISED INVESTMENTS CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALLIANZ SPECIALISED INVESTMENTS CENTRAL EUROPE
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 17 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3484200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN LIMITED
Wspólnik
2001-04-26
2004-10-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN FINANCE B.V.
Wspólnik
2001-04-26
2004-10-18
34.832 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.483.200 ZŁOTYCH
ALLIANZ SPECIALISED INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2004-10-18
2005-11-17
34.842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.484.200 ZŁOTYCH
MARZENA ELŻBIETA BANASIAK BOGUCKA
Likwidator
2005-03-23
2005-11-17
MAŁGORZATA KOTAPKA
Likwidator
2005-03-23
2005-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONY: (A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO (B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY.
MALCOLM FRANCIS WILLIAMS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2004-09-10
ROLF MICHAEL MICHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2005-03-23
MARK IAN MALCEOD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2004-09-10
ANDREW COWLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-10
2005-03-23
ROGER IVES GERARD MARIE DE BAZELAIRE DE BOUCHEPORN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2003-02-26
MATTHEW JULIUS OLEX
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2004-02-13
FIONA CALNAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2001-07-27
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-26
2004-10-18
LESZEK ZBIGNIEW MUZYCZYSZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-13
2005-03-23
JANUSZ HEATH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-10
2004-10-18
2001-04-26
2001-07-27
DRESDNER KLEINWORT BENSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-27
2004-04-27
"DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-27
2005-03-23
ALLIANZ SPECIALISED INVESTMENTS CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-26
2002-03-19
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-19
2004-02-13
AL. JEROZOLIMSKIE, 123, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie