KRS 0000121865
REGON01643096900000
Nazwa"BRIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRIC
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Data usunięcia 15 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODLEŚNA, 42, WARSZAWA, 01-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAIAIN BERKELEY HAGGIS
Wspólnik
2002-07-09
2013-02-15
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36000 ZŁOTYCH
JOANNA MARIA REDLIŃSKA
Wspólnik
2002-07-09
2013-02-15
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁOTYCH
KATARZYNA MARIOLA KAKIETEK
Wspólnik
2002-07-09
2004-02-04
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁOTYCH
ANNA KOŚCIESZA
Wspólnik
2002-07-09
2013-02-15
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁOTYCH
ANNA KOŚCIESZA
Prokurent
2002-07-09
2013-02-15
ŁĄCZNA
IAIN BERKELEY HAGGIS
Likwidator
2012-02-22
2013-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
IAIN BERKELEY HAGGIS
CZŁONEK
2002-07-09
2012-02-22
JOANNA MARIA REDLIŃSKA
CZŁONEK
2002-07-09
2004-02-04
MARZENA ELŻBIETA BANASIAK BOGUCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-04
2012-02-22
2002-07-09
2012-02-22
"BRIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-09
2004-02-04
SZPITALNA, 5, WARSZAWA, 00-031, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-04
2005-07-05
AL. JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie