KRS 0000224920
NIP5272245385
REGON01498237000000
NazwaRADIO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADIO PLUS
Data rejestracji 31 gru 2004 (20 lat temu) 31 gru 2004
Data usunięcia 09 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35390500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 35390500,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji70781
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAKAZIMIERZ JÓZEF SOWA
Likwidator
2005-02-08
2010-09-09
IAIN BERKELEY HAGGIS
Likwidator
2005-02-08
2005-04-07
BARBARA BEATA POLKOWSKA
Likwidator
2005-04-07
2010-09-09
LESZEK ZBIGNIEW MUZYCZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2010-09-09
NICHOLAS KABCENELL
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2010-09-09
ZBIGNIEW WOJCIECH OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2010-09-09
PETER BENSON
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2010-09-09
JÓZEF MARIAN LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2010-09-09
TOMASZ ARABSKI
Prokurent
2004-12-31
2010-09-09
ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HALINA LECHMAŃSKA
Powiernik
2006-04-21
2010-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA WYMAGANE JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
IAIN BERKELEY HAGGIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-31
2010-09-09
KAZIMIERZ JÓZEF SOWA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-31
2010-09-09
2004-12-31
2005-02-08
RADIO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA
2004-12-31
2005-04-07
AL. JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie