KRS 0000038716
NIP5860159027
REGON19024585000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HOTELOWO-TURYSTYCZNE BALTWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HOTELOWO-TURYSTYCZNE BALTWAY
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 25 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚLĄSKA, 35/37, GDYNIA, 81-310, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji380000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANERYSZARD KRZYSZTOF KRAUZE
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2004-10-14
KRZYSZTOF JAN WILSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2004-10-14
ANDRZEJ HENRYK PIETRASZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2012-06-25
MAREK ANTONI BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2004-10-14
ANNA MARIA STOPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2004-10-14
ZBIGNIEW WOJCIECH OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2008-10-31
SYLWIA BARBARA ŚCIBISZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2012-06-25
KRZYSZTOF JAN WILSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-31
2012-06-25
ZBIGNIEW BRONISŁAW SZACHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2008-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN KAZIMIERZ MIKUSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2008-10-31
ZBIGNIEW BRONISŁAW SZACHNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2004-10-14
ANNA MARIA STOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-14
2012-06-25
2001-08-28
2005-12-22
ŚLĄSKA, 35/37, GDYNIA, 81-310, GDYNIA, POLSKA
2005-12-22
2006-01-03
HAFFNERA, 81, SOPOT, 81-715, SOPOT, POLSKA
2006-01-03
2008-12-31
HAFFNERA, 81/85, SOPOT, 81-715, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie