KRS 0000004849
NIP5862072603
REGON19256931400000
NazwaTENISOWY KLUB SPORTOWY "ARKA" STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTENISOWY KLUB SPORTOWY "ARKA"
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 03 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres EJSMONDA, 3, GDYNIA, 81-409, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa. (12)
#931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZATOMASZ KRZYSZTOF PINDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2008-12-08
ANDRZEJ HENRYK PIETRASZKO
Członek Organu Nadzoru
2008-12-08
2014-07-03
ANDRZEJ RUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-08
2014-07-03
RYSZARD KRZYSZTOF KRAUZE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2008-12-08
JAN JUSTKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-27
2014-07-03
TOMASZ KRZYSZTOF PINDELSKI
Likwidator
2014-02-03
2014-07-03
JAROSŁAW GRZEGORZ PINDELSKI
Likwidator
2014-02-03
2014-07-03
ANTONI RYSZARD SWIŁŁO
Likwidator
2014-02-03
2014-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KAZIMIERZ WALENTY LUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2008-12-08
ANTONI RYSZARD SWIŁŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2014-02-03
JAROSŁAW GRZEGORZ PINDELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2014-02-03
TOMASZ KRZYSZTOF PINDELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
2008-12-08
2014-02-03
WITOLD NOWAK
PREZES STOWARZYSZENIA
2008-12-08
2014-02-03
PIOTR ZDZISŁAW WESOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
2008-12-08
2011-07-20
2001-06-27
2014-02-03
TENISOWY KLUB SPORTOWY "ARKA" STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie