KRS 0000135664
NIP5860201723
REGON19030493600000
Nazwa"CENTRUM HANDLOWE BATORY" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM HANDLOWE BATORY
Data rejestracji 18 paź 2002 (22 lata temu) 18 paź 2002
Data usunięcia 15 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 10 LUTEGO, 11, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 900000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9000
Dane podatkowe
NIP 5860201723
data rejestracji 09 gru 1993
status Czynny
58109011020000000148113985
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
06109011020000000010018737
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
71109011020000000123844448
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPRZEMYSŁAW PAWEŁ WOŹNY
Beneficjent
MARCIN KAROL LASKOWSKI
Beneficjent
ADAM KALATA
Beneficjent
ADAM KALATA
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW WOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2010-04-28
2014-04-15
MARCIN KAROL LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-05
2014-04-15
MARCIN LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-04-10
JERZY MOSEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-04-10
ZOFIA NAKONIECZNA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-04-10
FRYDERYK TOMALA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-04-10
ANDRZEJ RUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-04-10
RYSZARD FERWORN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-04-10
JAN SZUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-04-10
JOHN FRANCIS HICKEY
Członek Organu Nadzoru
2003-04-10
2003-09-24
IRENA OLSZEWSKA
Prokurent
2011-07-25
2013-02-14
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW PAWEŁ WOŹNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN KAROL LASKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM KALATA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Jedyny Akcjonariusz
2005-03-11
2013-09-12
19310231100000
2002-10-18
2005-09-01
"KUPCY GDYŃSCY" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie