KRS 0000066290
NIP6370118719
REGON27195625700000
NazwaSANTANDER SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSANTANDER SECURITIES
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 08 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ICCHOKA LEJBA PERECA, 1, WARSZAWA, 00-849, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji150000
Dane kontaktowe
Email SANTANDER.SECURITIES@SANTANDER.PL
Dane podatkowe
NIP 6370118719
data rejestracji 01 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.DARIUSZ JÓZEF STRZYŻEWSKI
Prokurent
2001-11-28
2016-03-23
ŁACZNA
KRZYSZTOF MARIAN KALICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2019-02-11
HOLGER LINDNER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2006-10-05
CHRISTOPH MATTHIAS BUBMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-02-26
JANUSZ JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2004-02-26
MAREK KULCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2006-10-05
LESZEK NIEMYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2019-02-11
KINGSMILL BOND
Członek Organu Nadzoru
2004-02-26
2005-12-23
KERIM DERHALLI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-23
2009-06-15
ROGER NAYLOR
Członek Organu Nadzoru
2006-10-05
2009-06-15
PAUL REEVES
Członek Organu Nadzoru
2009-06-15
2012-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ JÓZEF STRZYŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-23
2019-11-08
MACIEJ ANDRZEJ PIETRUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-05
2019-11-08
WALDEMAR ZDZISŁAW MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2019-11-08
PAWEŁ BALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2002-02-11
MARIA JOANNA KUDELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2003-10-07
PIOTR STANISŁAW CHUDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-07
2004-03-30
WOJCIECH ŻELECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-30
2008-02-20
HUBERT ANDRZEJ JANISZEWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2008-03-14
2008-06-13
PAWEŁ KARCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-13
2016-03-23
TOMASZ KRUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-18
2017-04-18
2001-11-28
2002-02-11
PROCAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-11
2018-11-09
"DB SECURITIES" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-28
2005-07-13
PLAC GRZYBOWSKI, 12/14, WARSZAWA, 00-104, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-13
2018-04-11
AL.ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2018-04-11
2019-01-18
UL. LECHA KACZYŃSKIEGO, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie