KRS 0000370519
NIP1070017377
REGON14267471900000
NazwaCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
Data rejestracji 17 lis 2010 (14 lat temu) 17 lis 2010
Data usunięcia 17 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. ICCHOKA LEJBA PERECA, 1, WARSZAWA, 00-849, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ONE CABOT SQUARE, LONDYN, E14 4QJ, LONDON, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHTOMASZ BARDZIŁOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-11-17
2012-11-08
PAULINA ANNA PIETKIEWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-10-17
2013-09-26
JAN MACIEJ KOCH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-11-08
2013-09-26
ANNA MARIA HOLNICKA-SZULC
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-09-26
2020-09-17
ANETA KAMILA KOCEMBA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-09-26
2017-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji(A) DWÓCH DYREKTORÓW (CZŁONKÓW ZARZĄDU - WSKAZANYCH W ZAŚWIADCZENIU Z REJESTRU SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII, LUB (B) JEDNEGO DYREKTORA (CZŁONKA ZARZĄDU) I SEKRETARZA SPÓŁKI
DAVID MCDONALD LIVINGSTONE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-07
2016-05-18
JASON PIERPOINT FORRESTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-01
2016-05-18
CHRISTOPHER GUY WILLIAMS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-15
2015-05-19
RUDOLF ANTON BLESS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-17
2013-07-24
STEPHEN BRIAN DAINTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-17
2013-07-24
TOBIAS GULDIMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-17
2014-02-07
FAWZI SAMI KYRIAKOS SAAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-17
2013-07-24
CHRIS DONALD CARPMAEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-24
2014-02-07
NOREEN DOYLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-24
2020-09-17
MICHAEL ROY HODGSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-24
2015-05-19
2010-11-17
2017-11-08
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie