KRS 0000282931
NIP5252398051
REGON14102281900000
NazwaDLA PIPER GIZIŃSKI KYCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDLA PIPER GIZIŃSKI KYCIA
Data rejestracji 22 cze 2007 (17 lat temu) 22 cze 2007
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ICCHOKA LEJBA PERECA, 1, WARSZAWA, 00-849, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252398051
data rejestracji 03 lip 2007
status Czynny
11105010251000002354499903
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
28105010251000002346362946
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
42105010251000002346362888
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
51105010251000002346362920
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
65105010251000002346362862
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
82105010251000002346362847
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
95105010251000002346362904
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAJAKUB KAROL MARCINKOWSKI
Beneficjent
JACEK GIZIŃSKI
Beneficjent
MARTA FRĄCKOWIAK
Beneficjent
KRZYSZTOF JANUSZ KYCIA
Beneficjent
AGNIESZKA MARIA LECHMAN-FILIPIAK
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ DYNYSIUK
Beneficjent
TOMASZ JERZY RUDYK
zgłaszający - komplementariusz
MICHAŁ JAN PIETUSZKO
Beneficjent
JAKUB JAN DOMALIK-PLAKWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ SZYMON BALICKI
Beneficjent
DLA PIPER WEISS-TESSBACH RECHTSANWALTE GMBH
Wspólnik
2007-06-22
2009-02-09
KRZYSZTOF ARKADIUSZ WIATER
Wspólnik
2007-06-22
2018-10-16
PAWEŁ KAZIMIERZ GRZEJSZCZAK
Wspólnik
2007-06-22
2010-08-27
MICHAŁ BŁAŻEJ ZIENIEWSKI
Wspólnik
2007-09-20
2010-08-27
DLA PIPER EUROPE LLP
Wspólnik
2009-02-09
2021-06-21
AGNIESZKA MARIA LECHMAN FILIPIAK
Wspólnik
2009-02-09
2021-06-21
KRZYSZTOF JANUSZ KYCIA
Wspólnik
2009-02-09
2021-06-21
JACEK ALEKSANDER JACHOWICZ
Wspólnik
2009-06-04
2010-05-17
MARCIN JACEK MATYKA
Wspólnik
2010-01-26
2015-07-08
BARTOSZ MATUSIK
Wspólnik
2017-06-01
2021-06-21
MARCIN JACEK MATYKA
Prokurent
2009-02-09
2010-01-26
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB KAROL MARCINKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
JACEK GIZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MARTA FRĄCKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KRZYSZTOF JANUSZ KYCIA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
AGNIESZKA MARIA LECHMAN-FILIPIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ŁUKASZ PAWEŁ DYNYSIUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MICHAŁ JAN PIETUSZKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
JAKUB JAN DOMALIK-PLAKWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ANDRZEJ SZYMON BALICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ JERZY RUDYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ PROKURENTA. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA LUB PROKURY.
MARTA FRĄCKOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2012-06-12
2021-06-21
JACEK GIZIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-22
2021-06-21
EWA ALEKSANDRA KUROWSKA TOBER
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-12
2021-06-21
MARIUSZ HYLA
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-09
2021-06-21
BARTOSZ MATUSIK
Członek Organu Reprezentacji
2017-06-01
2021-06-21
TOMASZ JERZY RUDYK
Członek Organu Reprezentacji
2018-06-18
2021-06-21
ANDRZEJ SZYMON BALICKI
Członek Organu Reprezentacji
2018-06-18
2021-06-21
JAKUB JAN DOMALIK PLAKWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-27
2021-06-21
MICHAŁ JAN PIETUSZKO
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-27
2021-06-21
MAREK SAWICKI
Członek Organu Reprezentacji
2019-10-15
2021-04-22
2007-06-22
2018-10-16
DLA PIPER WIATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-06-22
2007-08-16
PL. PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2007-08-16
2016-04-15
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie