KRS 0000099688
NIP6772105541
REGON35162254000000
NazwaGREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREMI
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MODRZEWIOWA, 38, KARNIOWICE, 32-082, BOLECHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓWWspólnik
2002-03-18
2012-02-07
3047 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.087,500 ZŁ
35150609300000
Wspólnik
2012-02-07
2014-12-12
3.147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.337.500 ZŁ.
Wspólnik
2014-12-12
2015-09-17
2.251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.137.500 ZŁ (UDZIAŁY WŁASNE)
35162254000000
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Wspólnik
2014-12-30
2017-03-23
1.051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.137.500 ZŁ
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-01
2009-04-02
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-20
2012-02-07
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2009-04-02
JACEK TOMASZ TUCHARZ
Członek Organu Nadzoru
2007-05-17
2009-09-07
DOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2012-02-07
ZOFIA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-02
2010-02-22
MARTA KONDERA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-22
2010-12-13
ZOFIA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-13
2012-02-07
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-07
2003-12-31
JACEK ANDRZEJ MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-07
2003-12-31
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Prokurent
2002-03-18
2002-10-24
ODDZIELNA
MONIKA IZABELA CIEŚLIK
Prokurent
2004-05-11
2010-11-17
ODDZIELNA
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Prokurent
2004-05-11
2005-02-01
ŁĄCZNA
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Prokurent
2005-02-01
2006-01-20
ŁĄCZNA
JADWIGA WIŚNIOWSKA
Prokurent
2006-01-20
2007-02-27
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2002-10-24
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-24
2004-01-19
BOGUSŁAW KOŚMIDER
PREZES ZARZĄDU
2004-01-19
2004-05-11
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-19
2004-05-11
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-05-11
2006-01-20
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-01-20
2012-02-07
ZBIGNIEW JAN JUROSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-27
2007-12-27
BOGDAN PIOTR KOLMAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-27
2009-11-23
ARTUR RAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2010-11-17
MONIKA IZABELA CIEŚLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-17
2014-01-17
2002-03-18
2006-01-20
KCI - CENTRUM BRONOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-20
2014-01-17
KCI ŁOBZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-18
2004-05-11
WROCŁAWSKA, 53, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
2004-05-11
2005-02-01
GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie