KRS 0000203801
NIP6772220963
REGON35702452100000
NazwaAPATOR-KFAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPATOR-KFAP
Data rejestracji 19 kwi 2004 (20 lat temu) 19 kwi 2004
Data usunięcia 15 mar 2011 15 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2509750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHJOANNA KUBATY
Prokurent
2009-07-24
2011-03-15
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA MAŁGORZATA MATCZUK
Prokurent
2004-04-19
2005-03-04
ODDZIELNA
BOGUSŁAW WŁADYSŁAW WERBLIŃSKI
Prokurent
2006-05-12
2006-12-13
SAMOISTNA
JOANNA KUBATY
Prokurent
2006-05-12
2006-12-13
ŁĄCZNA
URSZULA ELŻBIETA ROSOLIŃSKA RATMAN
Prokurent
2006-08-22
2006-12-13
ŁĄCZNA
ADAM MAREK BLOKESZ
Prokurent
2009-07-24
2011-03-15
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2004-04-19
2004-12-01
42 868 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 143 400,00 ZŁ
35101052900000
Wspólnik
2004-12-01
2008-08-29
50.195 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.509.750 ZŁOTYCH
87003763000000
Wspólnik
2008-08-29
2011-03-15
50.195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.509.750 ZŁ
63050979900000
JACEK ANDRZEJ MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2004-04-19
2004-12-16
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-19
2004-12-16
TADEUSZ STANISŁAW SOSGÓRNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-16
2008-08-29
ZBIGNIEW JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-16
2008-08-29
PIOTR TOMASZ SKRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-16
2007-11-08
MIROSŁAW KLEPACKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2008-08-29
KRZYSZTOF ZBIGNIEW PRUCNAL
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2011-03-15
JAROSŁAW JAROMA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2009-07-24
MIECZYSŁAW JAN ZIÓŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2009-07-24
BARBARA ŚMIGAJ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-24
2011-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY), POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROL ZYGMUNT GOLDA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-19
2005-03-04
KAROL ZYGMUNT GOLDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-04
2005-10-11
KAROL ZYGMUNT GOLDA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-11
2006-08-22
KAROL ZYGMUNT GOLDA
WICEPREZES
2006-08-22
2009-07-24
KAROL ZYGMUNT GOLDA
PREZES
2009-07-24
2011-03-15
ZENON MAREK GUNIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-19
2005-03-04
ZENON MAREK GUNIA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-04
2005-10-11
ANDRZEJ PIOTR GRUSZKA
PREZES
2006-08-22
2007-06-05
MARCIN JACEK SZCZUROWICZ
PREZES
2007-06-05
2009-07-24
2004-04-19
2004-12-16
KFAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie