KRS 0000127332
NIP5590003739
REGON09052221100000
NazwaDALKIA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDALKIA PÓŁNOC
Data rejestracji 22 sie 2002 (22 lata temu) 22 sie 2002
Data usunięcia 23 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIEPŁA, 9, ŚWIECIE, 86-105, ŚWIECIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 29634500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHGMINA ŚWIECIE
Wspólnik
2002-08-22
2013-04-23
6405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.202.500,00 ZŁ
000525180
Wspólnik
2002-12-16
2013-04-23
52 827 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 413 500,00 ZŁ
01126974200000
JAROSŁAW JULIUSZ PAŁKA
Prokurent
2002-08-22
2005-05-10
PROKURA SAMOISTNA
HALINA DANUTA DROZDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2004-03-22
WITOLD KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2009-01-12
TOMASZ PIOTR CHILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-07
2013-04-23
JEAN-PIERRE FERNAND CORBIN
Członek Organu Nadzoru
2009-01-12
2012-01-10
PIOTR NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-12
2013-04-23
ALEXANDRE BENOIT FARION
Członek Organu Nadzoru
2012-01-10
2013-04-23
BARBARA JANINA STUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2005-05-10
ANDRZEJ BŁAŻEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2004-03-22
KRZYSZTOF NAPIERAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2004-03-22
ROMAN HENRYK MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2004-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
WOJCIECH MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2006-06-19
WITOLD ANDRZEJ KOŚCIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-19
2013-04-23
2002-08-22
2007-06-28
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-28
2010-03-15
PRATERM PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-22
2006-11-09
CIEPŁA, 9, ŚWIECIE, 86-100, ŚWIECIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie