KRS 0000063936
NIP6171721407
REGON25073705000000
NazwaDALKIA JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDALKIA JAROCIN
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 02 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPRZAKA, 1 A, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23356000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHGMINA JAROCIN
Wspólnik
2001-11-23
2008-10-17
1.636 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 818.000,00 ZŁ
250854702
Wspólnik
2008-05-20
2013-03-01
46.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.356.000,00 ZŁ
01126974200000
Wspólnik
2013-03-01
2013-08-02
46.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.356.000,00 ZŁ
63095657000000
GRZEGORZ KOSTKA
Prokurent
2001-11-23
2008-03-21
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR MARCIN MATUSZAK
Prokurent
2013-01-09
2013-08-02
ODDZIELNA
IZABELA BIENIASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-01-07
KATARZYNA KONOPCZYŃSKA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-28
2005-01-10
PIOTR BARTOSZ CHMURA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2005-01-10
WALDEMAR PIOTR STASIK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2008-05-20
DARIUSZ BŁAŻEJ SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-01
2005-01-10
ANDRZEJ BIECHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-10
2007-06-27
PIOTR PSIKUS
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2007-06-29
JANUSZ ROSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-05-20
JEAN-PIERRE CORBIN
Członek Organu Nadzoru
2008-05-20
2012-01-27
LUCJAN PRZYKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-20
2009-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
DARIUSZ ANDRZEJ MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2013-03-01
PIOTR SUJAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2013-08-02
2001-11-23
2010-04-09
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie