KRS 0000045295
NIP7391028407
REGON51034237800000
NazwaHOTELE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOTELE OLSZTYN
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 12 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 39, OLSZTYN, 10-081, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15724000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7391028407
data rejestracji 07 lis 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJIDARIUSZ BŁAŻEJ SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2006-09-22
GRAŻYNA EWA BARGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2006-09-22
JACEK PIOTR JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2008-05-21
WIESŁAW RONDOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2003-03-24
MONIKA KRUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2003-07-14
JACEK STĘPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-20
2003-03-24
MARZENA WITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-24
2006-06-16
JANUSZ BOGDAN LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-24
2006-06-16
PAWEŁ RECHINBACH
Członek Organu Nadzoru
2006-06-16
2006-09-22
GRZEGORZ KIEROZALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-16
2008-05-21
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-09-20
2019-11-07
15.724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.724.000,00ZŁ.
OLSZTYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W LIKWIDACJI W OLSZTYNIE
Wspólnik
2001-09-20
2003-05-12
1680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1680000ZŁ
000062231
Wspólnik
2019-11-07
2020-05-12
15.724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.724.000,00ZŁ
01604603000000
PAWEŁ WIRGILIUSZ MŁYNARCZYK
Prokurent
2016-06-17
2016-09-28
SAMOISTNA
MAREK KAZIMIERZ KLAT
Prokurent
2010-08-30
2012-01-31
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK KAZIMIERZ GLINIECKI
Prokurent
2012-01-31
2016-06-17
SAMOISTNA
SYLWIA AGNIESZKA POCAŁUJKO
Prokurent
2016-09-28
2016-12-19
SAMOISTNA
MARZENA ORZOŁ AMBORST
Prokurent
2016-12-19
2017-07-25
SAMOISTNA
KATARZYNA IWONA KRAMARCZYK
Prokurent
2017-07-25
2018-07-10
SAMOISTNA
BARBARA ZDZISŁAWA STAŃCZAK
Prokurent
2018-07-10
2020-05-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT
ZBIGNIEW BERNARD STACHEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-24
2006-06-20
PAWEŁ RECHINBACH
ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2006-06-20
2006-08-11
JAROSŁAW SZOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-20
2003-03-24
MICHAŁ JAN BAGIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-24
2003-07-14
PAWEŁ RECHINBACH
ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO 24.06.2006R.
2006-08-11
2006-09-22
MAREK KAZIMIERZ KLAT
PREZES ZARZĄDU
2012-01-31
2016-06-16
BARTŁOMIEJ WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-16
2020-05-12
PAWEŁ RECHINBACH
PREZES ZARZĄDU
2006-09-22
2008-07-09
ADAM SOBCZAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2008-07-09
2008-09-10
EDWARD RAJMUND GWOŹDŹ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-10
2011-10-19
2001-09-20
2003-07-14
"PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I MIESZKANIOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-14
2009-09-25
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-20
2006-02-03
BARCZEWSKIEGO, 11, OLSZTYN, 10-061, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie