KRS 0000039171
NIP7393058499
REGON51091427700000
NazwaŚW.BRUNON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŚW.BRUNON
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 15 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. PIŁSUDSKIEGO, 64, OLSZTYN, 10-450, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2655000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIASTOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
Wspólnik
2001-08-29
2020-07-15
26550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2655000 ZŁ
510500660
DARIUSZ ADAM BZDYRA
Likwidator
2019-10-22
2020-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ZBIGNIEW JAN CICHY
PREZES ZARZĄDU
2001-08-29
2002-12-12
ADAM SOBCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-29
2002-12-12
KAZIMIERZ STEFAN KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-12
2019-10-22
2001-08-29
2019-10-22
ŚW.BRUNON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-29
2004-08-25
11 LISTOPADA, 7, OLSZTYN, 10-103, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie