KRS 0000507338
NIP7393867098
REGON28158530400000
NazwaKMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaKMP
Data rejestracji 25 kwi 2014 (10 lat temu) 25 kwi 2014
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MICHAŁA KAJKI, 3, OLSZTYN, 10-546, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMMACIEJ PIOTR JAMIOŁKOWSKI
Wspólnik
2014-04-25
2020-02-27
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00ZŁ
KATARZYNA CHARUBIN
Wspólnik
2014-04-25
2020-02-27
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00ZŁ
JÓZEF TADEUSZ PŁODZIEŃ
Wspólnik
2014-06-16
2020-02-27
720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00ZŁ
DARIUSZ ADAM BZDYRA
Powiernik
2016-12-01
2020-02-27
PAWEŁ PŁODZIEŃ
Prokurent
2014-09-25
2016-04-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ ZIEMOWIT PŁODZIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2014-06-16
KATARZYNA CHARUBIN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2014-04-25
2014-06-16
KATARZYNA CHARUBIN
PREZES ZARZĄDU
2014-06-16
2016-04-20
PAWEŁ ZIEMOWIT PŁODZIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2016-04-20
2020-02-27
2014-04-25
2016-12-01
KMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-25
2016-05-06
BOENIGKA, 21, OLSZTYN, 10-684, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie