KRS 0000275141
NIP7390406416
REGON51018831600000
NazwaOLSZTYŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOLSZTYŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
Data rejestracji 15 mar 2007 (18 lat temu) 15 mar 2007
Data usunięcia 20 mar 2023 20 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E, OLSZTYN, 10-686, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7390406416
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄJULIUSZ RYSZARD SZTYCHMILER
Beneficjent
GRZEGORZ ROBERT SZYMCZAK
reprezentant
JULIUSZ RYSZARD SZTYCHMILER
Wspólnik
2007-03-15
2023-03-20
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ
ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
Wspólnik
2007-03-15
2007-08-13
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH
ADAM SOBCZAK
Wspólnik
2007-03-15
2007-08-13
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW JAN ZBUTOWICZ
Wspólnik
2007-08-13
2010-03-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ.
JERZY MICHAŁ BOGACZ
Likwidator
2016-08-16
2017-10-31
GRZEGORZ ROBERT SZYMCZAK
Likwidator
2017-10-31
2023-03-20
JULIUSZ RYSZARD SZTYCHMILER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2007-08-13
PRZEMYSŁAW JAN ZBUTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-08-13
2010-03-19
ADAM RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-19
2016-03-30
JAN JARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-30
2016-08-16
2007-03-15
2016-08-16
OLSZTYŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-15
2007-08-13
BP. TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E, OLSZTYN, 10-686, OLSZTYN, POLSKA
2007-08-13
2010-03-19
WARMIŃSKA, 19, STAWIGUDA, 11-034, STAWIGUDA, POLSKA
2010-03-19
2016-03-30
FRYDERYKA LEYKA, 15, OLSZTYN, 10-687, OLSZTYN, POLSKA
2016-03-30
2016-08-16
UL. JAGIELLOŃSKA, 57A, OLSZTYN, 10-238, OLSZTYN, POLSKA
2016-08-16
2017-10-31
UL. FRYDERYKA LEYKA, 18, OLSZTYN, 10-687, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie