KRS 0000377806
NIP7393819478
REGON28058439500000
NazwaMEDIABOOKS KOMPANIA KSIĄŻKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIABOOKS KOMPANIA KSIĄŻKOWA
Data rejestracji 07 lut 2011 (14 lat temu) 07 lut 2011
Data usunięcia 29 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 46A, OLSZTYN, 10-513, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAADAM SOBCZAK
Wspólnik
2011-02-07
2012-07-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
JOANNA ELŻBIETA MARIUK
Wspólnik
2011-02-07
2011-12-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA SIENIEWICZ
Wspólnik
2011-02-07
2014-12-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-07-11
2013-03-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
28040623900000
MARTA ANNA GAWRYŚ
Wspólnik
2013-03-18
2016-09-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
JUSTYNA MARTA FROL ZŁAKOWSKA
Wspólnik
2015-04-03
2016-09-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-09-22
2017-12-29
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ
14655217200000
KORDIAN PIOTR KLECHA
Wspólnik
2014-12-19
2015-04-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF NIKODEM SOBCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-22
2017-12-29
MAŁGORZATA ANNA SIENIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-07
2015-04-03
JOANNA ELŻBIETA MARIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-07
2011-12-06
MARTA ANNA GAWRYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-18
2016-09-22
MAŁGORZATA ANNA SIENIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-09-22
2017-12-29
2011-02-07
2015-04-03
INTERES ŻYCIA! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-07
2013-10-18
STAROMIEJSKA, 2/5, OLSZTYN, 10-017, OLSZTYN, POLSKA
2013-10-18
2014-12-19
PAWIA, 12, OLSZTYN, 11-041, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie