KRS 0000470252
NIP5223007585
REGON14678857800000
NazwaEMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMPLOCITY
Data rejestracji 16 lip 2013 (11 lat temu) 16 lip 2013
Data usunięcia 12 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOGRODZKA, 51, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105800,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KRIZOL@POCZTA.FM
Dane podatkowe
NIP 5223007585
data rejestracji 31 sty 2014
status Czynny
05124010401111001083338020
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
20124010401111001083337847
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
47124060031111001054489054
PEKAO XLV Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA
62124060031111001054489269
PEKAO XLV Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA
92124010401111001090679257
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWKRZYSZTOF NIKODEM SOBCZAK
Beneficjent
ARKADIUSZ KORNEL TALUN
Beneficjent
KRZYSZTOF NIKODEM SOBCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ARKADIUSZ KORNEL TALUN
Wspólnik
2013-07-16
2021-08-12
146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.200,00 ZŁ
KRZYSZTOF NIKODEM SOBCZAK
Wspólnik
2013-07-16
2021-08-12
146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.200,00 ZŁ
Wspólnik
2017-08-28
2021-08-12
144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.800,00 ZŁ
14733415800000
Wspólnik
2018-05-24
2021-08-12
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.600,00 ZŁ
36438429200000
BEATA ANNA TURLEJSKA ZDUŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-07-24
2021-08-12
MARIUSZ ANDRZEJ TARGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-07-24
2021-08-12
BARTOSZ FILIP WSÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2018-07-24
2021-05-18
MACIEJ PELC
Członek Organu Nadzoru
2021-05-18
2021-08-12
KRZYSZTOF NIKODEM SOBCZAK
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ARKADIUSZ KORNEL TALUN
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-16
2021-08-12
ARKADIUSZ KORNEL TALUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-02
2021-08-12
DANIEL PAWEŁ LEWCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-02
2018-05-04
2013-07-16
2015-02-13
ANIELI KRZYWOŃ, 2, WARSZAWA, 02-192, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-13
2018-05-04
UL. OGRODOWA, 31/35, WARSZAWA, 00-893, WARSZAWA, POLSKA
Stworzenie innowacyjnej platformy do przeprowadzenia efektywnego procesu odwróconej rekrutacji.
803 000,00 zł
477 785,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie