KRS 0000905321
NIP5272960975
REGON38919136900000
NazwaCENVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENVIN INVESTMENTS
Data rejestracji 11 cze 2021 (3 lata temu) 11 cze 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIĘKNA, 68, WARSZAWA, 00-672, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 499950,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHADAM SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2022-01-18
JAKUB MIŁOSZ CHECHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-27
KRZYSZTOF MAURYCY JAROSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-27
PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-27
PAWEŁ EDWARD CYRSON
Członek Organu Nadzoru
2021-09-27
2022-01-18
DAWID SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-27
AMC CAPITAL IV GEO S.A R.L.
Wspólnik
2021-09-27
4031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201 550 ZŁOTYCH
ADAM SOBCZAK
Wspólnik
2021-09-27
2052 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102 600 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-06-11
2021-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
01571658600000
ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
Wspólnik
2021-09-27
3172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158 600 ZŁOTYCH
FRANZ HOERHAGER
Beneficjent
1956-06-27
ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
reprezentant
ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
Beneficjent
FRANZ HOERHAGER
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO 26,19% GŁOSÓW W SPÓŁCE AMC CAPITAL IV GEO SARL, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CENVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.
ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CENVIN INVESTMENTS SP. Z O.O., W TYM PRZEWODNICZĄCEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2021-06-11
2021-09-27
ŁUKASZ ZŁAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-09-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-20
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 88945.63 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 105.69 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 88839.94 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2031751.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5064554.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3121748.93 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73839561.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 35943985.33 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 499950 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37895576.6 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 36251913.29 |
Aktywa razem | 73839561.93 |
A. Aktywa trwałe | 73056566.84 |
B. Aktywa obrotowe | 782995.09 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 59435.48 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 140285.75 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 140285.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5209206.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6079109.12 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1010187.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 78645784.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34911407.44 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 499950 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43734376.91 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 42550208.14 |
Aktywa razem | 78645784.35 |
A. Aktywa trwałe | 73950733.28 |
B. Aktywa obrotowe | 4695051.07 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 1420725.63 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2021-06-11
2021-09-27
UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie