KRS 0000542736
NIP5272729226
REGON36076342000000
NazwaSMYK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSMYK HOLDING
Data rejestracji 09 lut 2015 (10 lat temu) 09 lut 2015
Data usunięcia 26 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 48, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38005000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272729226
data rejestracji 12 lut 2015
status Czynny
04124062921111001081471666
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
75124062921111001069595454
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
81124062921111001067596273
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAMICHAŁ GROM
Beneficjent
MICHAŁ GROM
zgłaszający - członek zarządu
XAVIER JACQUES A THIRY
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2015-02-09
2016-02-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
EUROPEAN CHILDREN PRODUCTS 1 S.A R.L.
Wspólnik
2016-02-24
2018-09-26
760.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.005.000,00 ZŁ
WILLIAM HOAN KHAI TAN
Członek Organu Nadzoru
2016-10-07
2018-09-26
MACIEJ SZYMON ZUŻAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-07
2018-09-26
MACIEJ DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2016-10-14
2018-09-26
VINCENT GWILLIAM
Członek Organu Nadzoru
2016-10-14
2018-09-26
JAKUB MIŁOSZ CHECHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-07
2016-10-14
MICHAŁ GROM
Beneficjent
POŚREDNIE DYSPONOWANIE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU POSIADAJĄCEGO 100% AKCJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2015-02-09
2016-06-03
WILLIAM HOAN KHAI TAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-03
2016-10-07
MACIEJ SZYMON ZUŻAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-03
2016-10-07
MICHEL J.L. CRAHAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-07
2017-06-28
MAREK ERNEST JANECZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-07
2018-09-26
MARK ROLLMANN
PREZES ZARZĄDU
2016-10-07
2018-09-26
MICHAŁ GROM
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-01
2018-09-26
XAVIER THIRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-28
2018-09-26
2015-02-09
2016-07-07
MIDVALLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-09
2016-10-07
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-07
2018-06-07
UL. MARSZAŁKOWSKA, 104/122, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie