KRS 0000380359
NIP6711801476
REGON32096913000000
NazwaBLUE GAS N'R'G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaBLUE GAS N'R'G
Data rejestracji 09 mar 2011 (14 lat temu) 09 mar 2011
Data usunięcia 16 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.J.CH.SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6711801476
data rejestracji 22 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJACEK STRZELECKI
Beneficjent
JACEK STRZELECKI
reprezentant
Wspólnik
2011-03-09
2013-07-25
10.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁ
87150156100000
EWELINA IZABELA ROGALSKA
Wspólnik
2011-03-09
2011-09-21
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
LOMSENOR LIMITED
Wspólnik
2011-10-26
2012-01-25
59.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.950.000,00 ZŁ
FOSONTAL LIMITED
Wspólnik
2012-01-25
2015-06-24
32.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.237.500,00 ZŁ ( SŁOWNIE TRZY MILIONY DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
FESTORINO INVEST LIMITED
Wspólnik
2012-04-25
2015-06-24
32.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.237.500,00 ZŁ ( SŁOWNIE TRZY MILIONY DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2015-06-24
2022-12-16
71 500 UDZIAÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.150.000,00 ZŁ
14548730800000
YGAL OZECHOV
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2022-12-16
1961-10-09
IRENA VIRTA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2017-10-26
MACIEJ DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2022-12-16
PIOTR JÓZEF ZAJĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-11-27
2022-12-16
MARCIN ROMAN HALICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2012-02-29
PRZEMYSŁAW KRYCH
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2022-12-16
KAZIMIERZ JAKUBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-26
2014-01-21
TOMASZ KLUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-29
2014-09-23
ANNA SAKOWICZ KACZ
Powiernik
2018-09-10
2022-12-16
ANNA MAŁGORZATA BORKOWSKA
Prokurent
2015-01-13
2018-09-10
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
MARTYNA SZCZECHURA
Prokurent
2015-09-21
2018-09-10
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
JACEK STRZELECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
ROMUALD APOLLO HARWAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-26
2014-01-21
MARIUSZ CIECIELĄG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-26
2012-02-29
MARCIN ROMAN HALICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-29
2013-11-04
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-04
2022-12-16
TOMASZ WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-21
2022-12-16
SŁAWOMIR PIWOWARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-07
2017-10-26
EWELINA IZABELA SZAREJKO
PREZES ZARZĄDU
2011-03-09
2012-02-29
EWELINA IZABELA SZAREJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-29
2013-11-04
EDYTA JOLANTA CZEKAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
2011-06-10
2011-07-28
2011-03-09
2014-04-23
BLUE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-23
2018-09-10
BLUE GAS N'R'G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-09
2013-11-20
PORTOWA, 31, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie