KRS 0000115577
NIP5213202374
REGON01517821000000
NazwaMOBITEL MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOBITEL MONITORING
Data rejestracji 04 cze 2002 (22 lata temu) 04 cze 2002
Data usunięcia 27 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DUCHNICKA, 3, WARSZAWA, 01-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2505000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASŁAWOMIR STEFAN WAGNER
Wspólnik
2002-06-04
2005-12-01
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100.000 PLN
SEBASTIAN SŁAWOMIR WAGNER
Wspólnik
2002-06-04
2005-12-01
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100.000 PLN
WOJCIECH TOMASZ DUBIELSKI
Wspólnik
2005-12-01
2006-08-30
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-08-30
2008-11-27
5010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.505.000,00ZŁOTYCH
01073041700000
EWA MARLENA BĄCZKOWSKA
Prokurent
2007-05-08
2008-10-20
PROKURA SAMOISTNA
JACEK MICHAŁ MITROCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2008-03-05
EWA KORZAN SOBIERAJ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2006-11-22
ARTUR MARIA ULRICH
Członek Organu Nadzoru
2006-08-30
2008-03-05
TOMASZ FRANCISZEK MIERNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-22
2008-03-05
JAN WINCENTY JANCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-05
2008-11-27
MICHAŁ RYSZARD MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-05
2008-04-16
JUSTYNA KATARZYNA KIEZA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-05
2008-11-27
JACEK STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-16
2008-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SEBASTIAN SŁAWOMIR WAGNER
PREZES ZARZĄDU
2002-06-04
2005-12-01
SŁAWOMIR STEFAN WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-04
2005-12-01
WOJCIECH TOMASZ DUBIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-01
2006-08-30
JANUSZ KOZARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-30
2008-04-18
PAWEŁ KAMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-30
2008-06-09
MICHAŁ TADEUSZ WÓJCIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-04-18
2008-11-27
2002-06-04
2005-12-01
"WAGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-01
2006-08-30
"ADALBERTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-04
2005-12-01
STEFANA BATOREGO, 31, WARSZAWA, 02-591, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-01
2006-08-30
ODKRYTA, 11 E, WARSZAWA, 03-140, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-30
2008-09-02
DĄBRÓWKI, 6, WARSZAWA, 03-909, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie