KRS 0000270122
NIP7010051741
REGON14083336100000
NazwaMULTIMEDIA CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMULTIMEDIA CONCEPT
Data rejestracji 18 gru 2006 (18 lat temu) 18 gru 2006
Data usunięcia 17 mar 2010 17 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji425000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR MARIA ULRICH
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2007-10-17
MICHAŁ RYSZARD MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2008-10-29
TOMASZ JACEK ZOFKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2010-03-17
JAROSŁAW JAKUB JURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-17
2010-03-17
JUSTYNA KATARZYNA KIEZA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2010-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST RÓWNIEŻ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ PIOTR STANISŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-18
2008-10-29
KAROL STANISŁAW DZIAŁOSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-18
2008-10-29
AGENOR JAN GAWRZYAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-18
2008-10-29
MICHAŁ RYSZARD MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-29
2010-03-17
2006-12-18
2007-01-16
MUTIMEDIA CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie