KRS 0000139609
NIP5272024856
REGON01272736500000
NazwaCHMIELNA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHMIELNA INWESTYCJE
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 13 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60532900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272024856
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ ZOFKA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2008-12-18
TOMASZ OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2008-12-18
PIOTR KRAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2009-10-23
ARTUR JERZY BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2007-03-07
MAREK RYSZARD JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2003-11-24
PIOTR CZESŁAW WĘCŁAWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2004-07-20
ANDRZEJ JÓZEF SCHINDLER
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2006-05-10
TOMASZ TADEUSZ ROZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2007-03-07
GRZEGORZ KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2007-03-07
CEZARY SZYNKARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-18
2009-10-15
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-12-13
2007-03-07
743366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74336600,00 ZŁ
000017265
Wspólnik
2007-03-07
2008-07-11
605.329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.532.900 ZŁOTYCH
01622550200000
KULCZYK REAL ESTATE HOLDING S.AR.L.
Wspólnik
2008-07-11
2014-01-13
605.328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.532.800,00 ZŁOTYCH
JULIAN ANTONI GODLEWSKI
Prokurent
2002-12-13
2003-11-24
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ ANTOSIEWICZ
Prokurent
2002-12-13
2003-11-24
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JULIAN ANTONI GODLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2009-10-15
JULIAN ANTONI GODLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-15
2010-09-24
CEZARY SZYNKARCZUK
WICEPREZES
2009-10-15
2014-01-13
MICHAŁ ANDRZEJ GĄSIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-24
2014-01-13
WŁADYSŁAW JAN GOHLING
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2003-11-24
KRZYSZTOF TADEUSZ SZYMANDERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2003-11-24
MAREK RYSZARD JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2014-01-13
2002-12-13
2007-03-12
WARTA-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie