KRS 0000009884
NIP8321002432
REGON73100094200000
Nazwa"PROCAR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROCAR
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 11 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FABRYCZNA, 41, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3170600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2770600,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3170600
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCHKRZYSZTOF ROBERT PÓŁGRABIA
Prokurent
2002-09-09
2003-01-24
SAMOISTNA
MARIOLA BARBARA PROZNER
Prokurent
2007-05-31
2008-09-26
SAMOISTNA
KAROL RYSZARD PROZNER
Likwidator
2008-09-26
2009-04-03
ROMAN SOLA
Likwidator
2009-04-03
2014-06-11
ELŻBIETA GOLCZYK KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2003-01-24
KRYSTYNA RÓŻYCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2003-01-24
ANDRZEJ GAŁGANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2004-10-22
ANDRZEJ SZUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2001-10-12
RYSZARD PROZNER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2014-06-11
ROBERT STASZCZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2009-10-16
PIOTR MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2002-05-21
TOMASZ TADEUSZ RYDZY
Członek Organu Nadzoru
2003-10-20
2004-08-11
WŁODZIMIERZ ŚWIERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-27
2001-10-12
TADEUSZ TRZCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2003-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
IRENEUSZ ZAWADA
PREZES
2001-04-27
2002-05-21
KAROL RYSZARD PROZNER
PREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2008-09-26
SŁAWOMIR STĘPIEŃ
WICEPREZES
2001-04-27
2002-05-21
ZENON SOBCZAK
CZŁONEK
2001-04-27
2003-01-24
KRZYSZTOF ROBERT PÓŁGRABIA
PREZES
2003-01-24
2007-05-31
TOMASZ GOŃDA
CZŁONEK
2003-01-24
2007-05-31
SŁAWOMIR STĘPIEŃ
PREZES
2002-05-21
2003-01-24
2001-04-27
2008-09-26
"PROCAR" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-27
2009-03-12
FABRYCZNA, 8, WIELUŃ, 98- 300, WIELUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie