KRS 0000140143
NIP8321009865
REGON73023939700000
Nazwa"NOTLEIW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOTLEIW
Data rejestracji 22 lis 2002 (22 lata temu) 22 lis 2002
Data usunięcia 30 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 41, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1704000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #3420 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2002-11-22
2007-12-28
17.040 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.704.000,00 ZŁ
73137184500000
Wspólnik
2007-12-28
2013-01-29
17.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.704.000,00 ZŁ
47306914600000
KONRAD ROMAN SOLA
Wspólnik
2013-01-29
2014-04-30
17 040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 704 000,00 ZŁ
ROMAN SOLA
Likwidator
2011-09-28
2014-04-30
RYSZARD BOLESŁAW PROZNER
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2003-12-22
KRZYSZTOF JULIAN TYLKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2003-12-22
ZENON SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2003-04-10
KRZYSZTOF KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2003-07-23
BOŻENA MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2003-12-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY.
KRZYSZTOF JULIAN TYLKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2003-01-21
MARIUSZ STANISŁAW GOLEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2003-12-22
ZENON SOBCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-22
2003-01-21
PAWEŁ KAROL PUTERKO
PREZES ZARZĄDU
2003-01-21
2003-07-23
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF MASŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2003-12-22
ROMAN JACEK SOLA
PREZES
2003-12-22
2011-09-28
2002-11-22
2004-05-31
"WIELTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-31
2011-09-28
"NOTLEIW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-22
2004-02-18
FABRYCZNA, 8, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie