KRS 0000065994
NIP8321060317
REGON73137184500000
Nazwa"HOLDING P.T.S." SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHOLDING P.T.S.
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 27 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FABRYCZNA, 41, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4800000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATRYSZARD BOLESŁAW PROZNER
Prokurent
2006-12-07
2007-11-26
PROKURA ODDZIELNA
KAROL RYSZARD PROZNER
Prokurent
2007-11-26
2011-12-14
PROKURA SAMOISTNA
ROMAN SOLA
Likwidator
2011-12-14
2017-12-27
ANDRZEJ GAŁGANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-12-18
ANDRZEJ SZUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-12-18
MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-12-18
KRZYSZTOF JULIAN TYLKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-05-20
ZENON SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-05-20
IWONA FABISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2017-12-27
PRZEMYSŁAW TOMASZ MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2017-06-06
MARIOLA BARBARA PROZNER
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2007-05-24
MAŁGORZATA EMILIA TYLKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2007-05-24
BOGUSŁAWA SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-18
2003-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY.
RYSZARD BOLESŁAW PROZNER
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2006-12-07
KRZYSZTOF ROBERT PÓŁGRABIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2003-02-25
KRZYSZTOF JULIAN TYLKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-20
2003-02-25
KRZYSZTOF JULIAN TYLKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-25
2006-02-03
ZENON SOBCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-20
2003-02-25
ROMAN JACEK SOLA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-07
2011-12-14
2001-11-28
2011-12-14
"HOLDING P.T.S." SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-28
2003-02-25
FABRYCZNA, 8, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
2003-02-25
2003-05-19
FLORIAŃSKA, 8, WARSZAWA, 03-707, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie