KRS 0000155417
NIP7392468255
REGON51047865200000
NazwaMAZURSKA ŻYWNOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMAZURSKA ŻYWNOŚĆ
Data rejestracji 28 mar 2003 (21 lat temu) 28 mar 2003
Data usunięcia 16 mar 2021 16 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DRAPIŃSKA, 3, MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 03-581, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Dane podatkowe
NIP 7392468255
data rejestracji 07 lut 1997
status Czynny
25203000451110000001461930
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEJAN MARCIN BOLIŃSKI
Beneficjent
JAN MARCIN BOLIŃSKI
reprezentant
MAREK RYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2006-11-29
JOLANTA GRAŻYNA RYBICKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2006-11-29
WŁADYSŁAW ROKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2006-11-29
IWONA MARIA BOLIŃSKA WALENDZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2021-03-16
GRAŻYNA EWA BOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2021-03-16
LUCYNA ORLICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-29
2012-02-15
BARBARA BOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2016-04-01
JERZY ORLICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-29
2012-02-15
ANDRZEJ SZUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-29
2012-02-15
MARCIN JAN BOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-15
2021-03-16
JAN MARCIN BOLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JAN MARCIN BOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2021-03-16
2003-03-28
2006-11-29
88 A, UNIESZEWO, 11-036, GIETRZWAŁD, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie