KRS 0000284634
NIP1080003371
REGON14102309000000
NazwaCEE PROPERTY TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCEE PROPERTY TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 16 lip 2007 (17 lat temu) 16 lip 2007
Data usunięcia 03 mar 2017 03 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji800000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.PIOTR KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-16
2009-08-21
JAN MACIEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-16
2017-01-20
ANDRZEJ SZUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-16
2017-03-03
MARCIN DUMANIA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-13
2010-06-15
PAWEŁ HENRYK DULINIEC
Członek Organu Nadzoru
2010-06-15
2017-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN DUMANIA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-16
2007-11-13
PAWEŁ PIOTR KOBIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2008-06-03
PAWEŁ PIOTR KOBIERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-03
2017-03-03
WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-13
2010-06-15
WOJCIECH GRYKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-13
2008-06-03
WOJCIECH GRYKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-03
2010-06-15
MARCIN DUMANIA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2017-03-03
2007-07-16
2017-03-03
SPÓŁKA AKCYJNA
2007-07-16
2017-03-03
CEE PROPERTY TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2007-07-16
2017-03-03
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-20
2017-03-03
6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie