KRS 0000287894
NIP9512227817
REGON14109583000000
Nazwa"ICENTIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaICENTIS
Data rejestracji 10 wrz 2007 (17 lat temu) 10 wrz 2007
Data usunięcia 09 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 3, WARSZAWA, 00-535, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512227817
data rejestracji 06 wrz 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6491Z LEASING FINANSOWY #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHIGOR ADAM CHALUPEC
Wspólnik
2007-09-10
2019-10-09
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
JAN MACIEJEWICZ
Wspólnik
2007-09-10
2008-02-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
Wspólnik
2007-09-10
2017-12-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA BUNDZ
Prokurent
2014-03-07
2015-12-10
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA GILSKA JANUS
Prokurent
2012-01-31
2014-03-07
PROKURENT ŁĄCZNY UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IGOR ADAM CHALUPEC
Prokurent
2016-05-12
2019-01-31
PROKURA SAMOISTNA
SYLWIA BARBARA MAŁKOWSKA
Likwidator
2019-01-31
2019-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN MACIEJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-09-10
2008-02-26
MAGDALENA BORKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-10
2008-02-26
IGOR ADAM CHALUPEC
PREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2015-12-10
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-26
2008-07-25
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-25
2016-05-12
MAREK RYSZARD MOROZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-12
2010-09-07
MICHAŁ JAN LUBIENIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-07
2013-08-21
MAŁGORZATA BUNDZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-10
2016-03-14
MAŁGORZATA BUNDZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-12
2016-08-05
SYLWIA BARBARA MAŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-05
2019-01-31
2007-09-10
2019-01-31
"ICENTIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-10
2007-10-02
CHORĄGWI PANCERNEJ, 45, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-02
2009-01-12
PUŁAWSKA, 12, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-12
2016-08-05
POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie