KRS 0000334443
NIP5213536069
REGON14195686400000
NazwaINWESTOR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWESTOR II
Data rejestracji 05 sie 2009 (15 lat temu) 05 sie 2009
Data usunięcia 15 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 3, WARSZAWA, 00-535, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 68000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAIGOR ADAM CHALUPEC
Wspólnik
2009-08-05
2011-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
Wspólnik
2009-08-05
2011-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-03-29
2012-02-22
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28 000,00 ZŁOTYCH
14162509600000
Wspólnik
2012-02-22
2012-09-14
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁOTYCH
14584352000000
Wspólnik
2012-09-14
2017-11-15
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁOTYCH
14584352000000
WOJCIECH STANISŁAW DOMAŃSKI
Likwidator
2017-03-06
2017-11-15
AGNIESZKA ALDONA GILSKA JANUS
Prokurent
2011-03-29
2012-02-08
ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-05
2011-03-29
ARTUR RUSIECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-29
2012-02-08
WOJCIECH STANISŁAW DOMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-29
2012-02-08
WOJCIECH STANISŁAW DOMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-08
2017-03-06
AGNIESZKA GILSKA JANUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-08
2014-03-19
2009-08-05
2011-03-29
ICENTIS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-29
2017-03-06
INWESTOR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-05
2016-10-21
POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie