KRS 0000396814
NIP5272665756
REGON14296571800000
Nazwa"RUCH NIERUCHOMOŚCI III" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUCH NIERUCHOMOŚCI III
Data rejestracji 23 wrz 2011 (13 lat temu) 23 wrz 2011
Data usunięcia 01 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANNA LAURA WALCZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2013-08-09
WOJCIECH ANDRZEJ HEYDEL
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2012-06-26
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2015-10-01
GRAŻYNA MARIA ZEMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-23
2012-06-26
JERZY PAZURA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2015-10-01
WOJCIECH STANISŁAW DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-09
2015-10-01
MARIA MAGDALENA GÓRALCZYK
Likwidator
2013-08-09
2014-07-01
DOROTA WIŚNIEWSKA
Likwidator
2014-07-01
2015-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIA MAGDALENA GÓRALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-23
2012-06-26
JERZY PAZURA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-23
2012-06-26
ARTUR NORBERT PIELECH
PREZES ZARZĄDU
2012-06-26
2012-10-23
MARIA MAGDALENA GÓRALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2013-08-09
2011-09-23
2013-08-09
"RUCH NIERUCHOMOŚCI III" SPÓŁKA AKCYJNA
2011-09-23
2013-08-09
WRONIA, 23, WARSZAWA, 00-958, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie