KRS 0000038727
NIP5861944082
REGON19149845700000
NazwaPKO LEASING PRO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPKO LEASING PRO
Data rejestracji 27 sie 2001 (23 lata temu) 27 sie 2001
Data usunięcia 10 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4100000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWJOANNA BIELASIAK STACHOWIAK
Prokurent
2007-05-21
2009-08-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK DRAŻBA
Prokurent
2008-06-19
2009-08-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HUBERT WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2009-08-03
2009-11-26
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ STANISŁAW CHOJECKI
Prokurent
2002-02-12
2005-12-16
ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNYM JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
RAFAŁ TARNACKI
Prokurent
2010-01-25
2014-12-10
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGATA ELŻBIETA MALINOWSKA
Prokurent
2013-12-05
2014-12-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ ANDRZEJ BUDNICKI
Prokurent
2002-02-12
2004-03-03
ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNYM JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
DARIUSZ FALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-27
2003-02-07
RADOSŁAW HOC
Członek Organu Nadzoru
2014-05-19
2014-12-10
HIERONIM ZBIGNIEW BOROWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-19
2014-09-30
PIOTR GALAS
Członek Organu Nadzoru
2014-05-19
2014-12-10
PIOTR OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-19
2014-12-10
PIOTR LESZEK MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-19
2014-12-10
JUKKA MAUNO-SAKARI SALONEN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-27
2014-05-19
LARS BANG
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2014-05-19
KAUPO LUHAÄÄR
Członek Organu Nadzoru
2007-07-16
2014-05-19
PAWEŁ TRĘTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-19
2014-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM (373 §1 K.S.H.)
ADAM MORZYC
PREZES ZARZĄDU
2001-08-27
2001-10-25
ADAM MORZYC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2002-02-12
JUHA SAARANEN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2007-07-16
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KACPRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-03
2007-05-21
SAMI ANTTI RINNE
PREZES ZARZĄDU
2007-07-16
2009-11-26
HANNA MALLACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2008-06-19
SYLWIA MONIKA CHMIELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-19
2009-11-26
SYLWIA MONIKA CHMIELEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2014-12-10
HUBERT WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-11-26
2014-12-10
PAWEŁ KRZYSZTOF PACH
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
2014-05-19
2014-09-30
2001-08-27
2014-06-26
NORDEA FINANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-27
2003-11-13
BATOREGO, 28-32, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
2003-11-13
2012-12-31
JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie