KRS 0000284503
NIP8222229291
REGON14102210400000
NazwaNEXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEXTO
Data rejestracji 11 lip 2007 (17 lat temu) 11 lip 2007
Data usunięcia 17 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7006550,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5813Z WYDAWANIE GAZETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKUWspólnik
2007-07-11
2014-08-26
8413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420650,00 ZŁ
01524800400000
Wspólnik
2007-07-11
2008-05-21
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600.000,00 ZŁ
93203830800000
Wspólnik
2008-05-21
2010-08-04
16.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 804.000,00 ZŁ
24044043400000
Wspólnik
2008-05-21
2012-08-28
56.360 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.818.000,00 ZŁ
02034591800000
Wspólnik
2012-08-28
2014-10-20
140.131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.006.550,00 ZŁOTYCH
01106358400000
Wspólnik
2014-10-20
2015-06-17
140.131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.006.550,00 ZŁ
00205038000000
JOANNA DANUTA ROSZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-11
2008-05-21
AGNIESZKA MAGDALENA KĄDZIOŁKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-21
2012-08-29
SYLWESTER JANIK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2013-10-16
MICHAŁ NOWIS
Członek Organu Nadzoru
2009-12-07
2012-08-29
MICHAŁ MACIEJ GIERGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-08-29
2014-08-20
MAREK JUDA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-29
2013-10-16
ADAM GILBERT SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-08-29
2013-10-16
MACIEJ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-11
2009-08-21
JERZY PAZURA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-16
2015-06-17
DARIUSZ ANDRZEJ STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-16
2015-06-17
RAFAŁ JANUSZ SOKALSKI
Likwidator
2014-10-20
2015-06-17
ELŻBIETA SÓJKA
Likwidator
2014-10-20
2015-05-11
JACEK OSSOWSKI
Likwidator
2015-05-11
2015-06-17
JAROSŁAW SERBA
Prokurent
2012-08-29
2014-01-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTŁOMIEJ ROSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-11
2012-08-29
BARTŁOMIEJ ROSZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-29
2014-01-03
MARCIN KĄDZIOŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2009-10-19
MATEUSZ MAREK CHŁODNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2009-10-19
DARIUSZ GRZEGORZ PARTYKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-29
2014-03-24
RAFAŁ JANUSZ SOKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-03
2014-10-20
BARTOSZ JERZY DOMARADZKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2014-10-20
ELŻBIETA SÓJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-24
2014-10-20
2007-07-11
2013-12-10
NETPRESS DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-10
2014-10-20
NEXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-11
2013-10-16
ZASTAWIE, 12, KAZIMIERÓW, 05-074, HALINÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie