KRS 0000170977
REGON01552808600000
NazwaTRADEBOUBLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRADEBOUBLER POLSKA
Data rejestracji 25 sie 2003 (21 lat temu) 25 sie 2003
Data usunięcia 11 kwi 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STANISŁAWA KAZURY, 28, WARSZAWA, 02-795, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMAWIESŁAW MAREK BAR
Likwidator
2004-07-28
2005-04-11
ANNA MARIA SMELA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2005-04-11
ARTUR MACIEJ OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2005-04-11
ADAM GILBERT SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-25
2005-04-11
ADAM GIBLERT SAWICKI
Wspólnik
2003-08-25
2005-04-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
JACEK ROBERT WOJNAROWSKI
Wspólnik
2003-08-25
2005-04-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ANNA MARIA SMELA
Wspólnik
2003-08-25
2005-04-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
ARTUR MACIEJ OSTROWSKI
Wspólnik
2003-08-25
2005-04-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
WIESŁAW MAREK BAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-25
2004-07-28
2003-08-25
2004-07-28
TRADEDOUBLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie