KRS 0000094552
NIP5211303295
REGON01217161400000
Nazwa"TTCOMM" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTTCOMM
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 10 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻURAWIA, 32/34, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16872997,68 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16872997,68 PLN
Wartość nominalna akcji13,86 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1217388
Dane kontaktowe
Email TTCOMM@TTCOMM.NET
Dane podatkowe
NIP 5211303295
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
08109010560000000102314337
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
08109010560000000104719452
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
15114010100000370562001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
29109010560000000101696748
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
42114010100000370562001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
58109010560000000102752750
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
85114010100000370562001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
89109010560000000111125329
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSASCHA WERNER HOLSTE
Beneficjent
1970-01-31
CHRISTIAN FLEISCHHAUER
Beneficjent
1981-03-30
QI ZHANG-HOLSTE
Beneficjent
1977-07-03
PIOTR MATYSZCZYK
zgłaszający - członek zarządu
SVEN SUNBERG
Beneficjent
1981-10-08
JERRY MICHAEL JARVIS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2018-02-09
TORE MORTEN OLSEN
Członek Organu Nadzoru
2003-11-06
2004-01-15
EDWARD MICHAŁ ANDRZEJ MIER JĘDRZEJOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2004-04-21
ADAM GILBERT SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2004-02-19
TOMASZ ZDZISŁAW BARYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2012-08-24
STEPHEN PLOPPER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-15
2018-02-09
JAN KAZIMIERZ SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-19
2005-05-13
EDWARD MICHAŁ MIER JĘDRZEJOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2011-09-30
ANTHONY JARVIS
Członek Organu Nadzoru
2012-08-24
2013-01-14
TROY EDWARD JARVIS
Członek Organu Nadzoru
2013-01-14
2017-08-28
TOMASZ MARIUSZ CHALIMONIUK
Prokurent
2016-11-03
2017-04-26
PROKURA SAMOISTNA
DOMINIK MAKSYMILIAN ROŻKO
Prokurent
2017-11-06
2019-06-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
BARBARA MARIA KARCZMARCZYK
Prokurent
2018-06-29
2019-07-03
PROKURA MIESZANA - Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
SASCHA WERNER HOLSTE
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁU W FIRMIE "SWH GMBH", KTÓRA POSIADA 30% UDZIAŁU W FIRMIE "MBS HOLDING GMBH", KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁU W TTCOMM SP. Z O.O.
CHRISTIAN FLEISCHHAUER
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁU W FIRMIE "CF ZEEDELIGHT INVEST GMBH", KTÓRA POSIADA 30% UDZIAŁU W FIRMIE "MBS HOLDING GMBH", KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁU W TTCOMM SP. Z O.O.
QI ZHANG-HOLSTE
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁU W FIRMIE "SWH GMBH", KTÓRA POSIADA 30% UDZIAŁU W FIRMIE "MBS HOLDING GMBH", KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁU W TTCOMM SP. Z O.O.
SVEN SUNBERG
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁU W FIRMIE "VIRN GMBH", KTÓRA POSIADA 30% UDZIAŁU W FIRMIE "MBS HOLDING GMBH", KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁU W TTCOMM SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EDWARD MICHAŁ MIER JĘDRZEJOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2005-05-13
TOMASZ MARIUSZ CHALIMONIUK
PREZES ZARZĄDU
2011-01-28
2016-11-03
JERRY MICHAEL JARVIS
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2016-11-03
2017-04-26
TOMASZ MARIUSZ CHALIMONIUK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-26
2018-02-09
MACIEJ MICHAŁ RÓŻYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-28
2019-06-06
MAREK JÓZEF BARTOSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-09
2019-01-29
PIOTR MATYSZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-06
2023-01-10
JAN FRANCISZEK ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-09-25
2021-05-27
ANTONI WŁODZIMIERZ KĘPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2004-04-21
STANISŁAW GABRYEL KACPRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2006-10-04
2002-02-26
2004-01-15
"TELENOR SATELLITE POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-26
2003-01-06
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 90, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
2003-01-06
2004-02-19
CYPRYJSKA, 2 A, WARSZAWA, 02-761, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-16
2012-08-24
GENERAŁA KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, 36, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
2012-08-24
2017-11-06
AL.JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2017-11-06
2019-10-14
UL. BAGNO, 2, WARSZAWA, 00-112, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie