KRS 0000123082
NIP1132367324
REGON01517587700000
Nazwa"LOGITEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"LOGITEL" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 18 lip 2002 (22 lata temu) 18 lip 2002
Data usunięcia 29 mar 2018 29 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PABIANICKA, 26A, WARSZAWA, 04-219, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7712 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7021 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8121 NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8230 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8291 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #9321 DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3314 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6491 LEASING FINANSOWY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6120 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #7810 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8220 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #7830 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKATARZYNA ŚWIĘCICKA
Wspólnik
2002-07-18
2002-09-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-08-18
2018-03-29
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
19136815700000
PIOTR MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2002-07-18
2010-10-06
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ.
TOMASZ PIOTR SZOSTEK
Wspólnik
2002-09-20
2010-10-06
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ.
ANDRZEJ JESIONEK
Wspólnik
2010-10-06
2018-03-29
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.500,00 ZŁ
DARIUSZ ROBERT WOJDYGA
Wspólnik
2010-10-06
2011-06-20
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ KUBA HOLLY
Wspólnik
2011-08-18
2018-03-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
TOMASZ KUBA HOLLY
Prokurent
2012-04-17
2012-09-26
PROKURA ŁĄCZNA
JAKUB ANDRZEJ JESIONEK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-18
2011-11-29
JOANNA EWA BARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-18
2018-03-29
RAFAŁ ANDRZEJ CHOMICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-08-18
2018-03-29
MICHAŁ JESIONEK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-29
2012-04-17
LUCJAN JAN SZYMKÓW
Członek Organu Nadzoru
2012-04-17
2012-09-26
ZBIGNIEW HENRYK GRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-26
2018-03-29
TOMASZ KUBA HOLLY
Członek Organu Nadzoru
2012-09-26
2018-03-29
ANDRZEJ BOGDAN CHAJEC
Członek Organu Nadzoru
2012-09-26
2013-06-05
MAREK ZIEMBIŃSKI
Powiernik
2013-12-23
2018-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM
ANDRZEJ JESIONEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-06
2012-09-26
DARIUSZ KRZYSZTOF SŁONAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2018-03-29
ZBIGNIEW POWIERŻA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-26
2013-06-05
MAGDALENA MARIA KSIĄŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-23
2013-08-21
KATARZYNA RZECZKOWSKA SZYMKÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-21
2018-03-29
TOMASZ PIOTR SZOSTEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-09-20
2010-02-26
ANDRZEJ DANIEL SKRZECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-18
2012-09-26
PIOTR MIKOŁAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-18
2010-10-06
KATARZYNA ŚWIĘCICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-18
2009-12-23
TOMASZ KUBA HOLLY
PREZES ZARZĄDU
2010-10-06
2012-04-17
2002-07-18
2002-09-20
"LOGITEL - LOGISTICS IN TELECOMUNICATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-20
2013-12-23
"LOGITEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-18
2010-10-06
BOHATEREWICZA, 8, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-06
2011-06-20
WENECKA, 12, WARSZAWA, 03-244, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie