KRS 0000407833
NIP5213624939
REGON14589899700000
NazwaSEVENTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEVENTICA
Data rejestracji 12 sty 2012 (13 lat temu) 12 sty 2012
Data usunięcia 14 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 44A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 912600,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWMACIEJ WAŃKOWICZ
Wspólnik
2012-01-12
2017-11-14
1.513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.650,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-01-12
2017-11-14
15.133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 756.650,00 ZŁOTYCH
19136815700000
ADAM RAFAŁ SKÓRKA
Wspólnik
2013-02-13
2015-02-20
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
KRYSTYNA MARIA GDELA
Wspólnik
2012-01-12
2017-11-14
1.606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.300,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA MARIA JAROSIŃSKA
Prokurent
2013-05-10
2017-11-14
ŁĄCZNA
TOMASZ KUBA HOLLY
Prokurent
2016-03-31
2017-11-14
PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN PAWEŁ OKUNIEWSKI
Prokurent
2016-03-31
2017-11-14
PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ CHOMICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-02-13
2017-11-14
ADAM SKÓRKA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-13
2015-02-20
TOMASZ HOLLY
Członek Organu Nadzoru
2013-02-13
2016-03-31
JOANNA EWA BARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-31
2017-11-14
LESZEK GIERADA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-20
2016-03-31
MARCIN OKUNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-20
2016-03-31
PIOTR SERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-31
2017-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI
ROBERT GDELA
PREZES ZARZĄDU
2012-01-12
2017-11-14
MACIEJ WAŃKOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-12
2016-03-31
PAWEŁ PIOTR MARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-31
2017-11-14
2012-01-12
2016-02-18
AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 18, WARSZAWA, 02-653, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie