KRS 0000077771
NIP8981983353
REGON00808801700000
NazwaINWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 30 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IGIELNA, 7, WROCŁAW, 50-117, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6521Z LEASING FINANSOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIPIOTR JEDLIKOWSKI
Wspólnik
2002-01-08
2019-08-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.200 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
TOMASZ KUBA HOLLY
Wspólnik
2002-08-07
2005-12-30
7 (SŁOWNIE:SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.190,00ZŁ (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF JACEK RUCZKOWSKI
Prokurent
2002-03-01
2002-12-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR JEDLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2019-08-30
JAKUB TCHÓRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2002-12-03
TOMASZ KUBA HOLLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-07
2005-12-30
MACIEJ KONIECZNY MARJAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-03
2010-11-08
2002-01-08
2006-01-16
SZCZYTNICKA, 38, WROCŁAW, 50-382, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie