KRS 0000170453
NIP1130002825
REGON00003708400000
NazwaPEZETEL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPEZETEL
Data rejestracji 19 sie 2003 (21 lat temu) 19 sie 2003
Data usunięcia 29 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OSTROBRAMSKA, 101 A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGRAŻYNA KOZIOŁ
Prokurent
2006-12-05
2010-04-12
SAMOISTNA
IRENA SABINA JUSZCZYŃSKA
Prokurent
2003-08-19
2004-04-26
SAMOISTNA
JOANNA ZAWADZKA
Prokurent
2003-08-19
2004-04-26
SAMOISTNA
KATARZYNA RZECZKOWSKA SZYMKÓW
Prokurent
2004-07-29
2010-04-12
SAMOISTNA
JANUSZ CZESŁAW TYMCZENKO
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2006-12-05
WŁODZIMIERZ ZBIGNIEW SIUDEK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-19
2010-04-12
URSZULA DOROSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-05
2015-09-29
ZENON JANUSZ GODZIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-04-12
2015-09-29
MARIUSZ RYSZARD JESIONEK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2015-09-29
MAREK JUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-04-20
MAREK SMOCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2005-04-19
JAROSŁAW RYSZARD LAZURKO
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-04-20
EMIL PŁODZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-04-20
MAŁGORZATA STRYCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-07-29
ANDRZEJ JESIONEK
Likwidator
2010-04-12
2015-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ JESIONEK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-19
2010-04-12
WOJCIECH TADEUSZ STASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-19
2004-04-20
WITOLD KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-19
2004-04-20
MARIUSZ BANASZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2005-09-07
JAROSŁAW JESIONEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-07
2006-12-05
2003-08-19
2010-04-12
PEZETEL SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-19
2006-12-05
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie