KRS 0000276604
NIP5272536102
REGON14087549000000
NazwaMJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMJ INVEST
Data rejestracji 15 mar 2007 (18 lat temu) 15 mar 2007
Data usunięcia 24 mar 2016 24 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-033, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272536102
data rejestracji 05 kwi 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHMARIAN SZWAJEWSKI
Beneficjent
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
Beneficjent
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
reprezentant
MAREK JUTKIEWICZ
Wspólnik
2007-03-15
2016-03-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA IZABELLA JUTKIEWICZ
Wspólnik
2007-03-15
2016-03-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MARIAN SZWAJEWSKI
Wspólnik
2007-09-17
2016-03-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
MAREK JUTKIEWICZ
Prokurent
2007-08-03
2016-03-24
PROKURA SAMOISTNA
MARIAN SZWAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BRAK
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB RÓWNOWARTOŚCI TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK JUTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2007-08-03
ZDZISŁAW TADEUSZ SIPIERA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-03
2015-03-27
MARIAN SZWAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-27
2016-03-24
ANNA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-27
2016-03-24
2007-03-15
2009-12-17
DZIELNA, 72, WARSZAWA, 01-029, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-17
2011-07-19
PLAC DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie