KRS 0000585233
NIP5272536102
REGON14087549000000
NazwaJUTKIEWICZ, SZWAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJUTKIEWICZ, SZWAJEWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 18 lis 2015 (9 lat temu) 18 lis 2015
Data usunięcia 24 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-033, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272536102
data rejestracji 05 kwi 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHMAREK JUTKIEWICZ
Wspólnik
2015-11-18
2016-06-30
ALEKSANDRA JUTKIEWICZ
Wspólnik
2015-11-18
2016-09-19
MARIAN SZWAJEWSKI
Wspólnik
2015-11-18
2020-11-24
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
Wspólnik
2016-06-30
2020-11-24
JOLANTA SZWAJEWSKA
Wspólnik
2015-11-18
2016-09-19
MARIAN SZWAJEWSKI
Beneficjent
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
Beneficjent
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
reprezentant
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
Likwidator
2019-08-02
2020-11-24
MARIAN SZWAJEWSKI
Likwidator
2019-08-02
2020-11-24
MARIAN SZWAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BRAK
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
DOROTA EMILIA JUTKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-30
2019-08-02
JOLANTA SZWAJEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-18
2016-09-19
MAREK JUTKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-18
2016-06-30
ALEKSANDRA JUTKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-18
2016-09-19
MARIAN SZWAJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-18
2019-08-02
2015-11-18
2019-08-02
JUTKIEWICZ, SZWAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie