KRS 0000228794
NIP9521963378
REGON14003994700000
NazwaALLENORT KARDIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALLENORT KARDIOLOGIA
Data rejestracji 17 lut 2005 (20 lat temu) 17 lut 2005
Data usunięcia 07 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3450000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALEKSANDRA IZABELLA JUTKIEWICZ
Wspólnik
2006-02-16
2007-05-09
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-10-05
2015-03-30
13.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.367.500 ZŁOTYCH
14058026200000
ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2015-03-30
2016-01-07
13.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.450.000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ JANUSZ GORYSZEWSKI
Wspólnik
2005-02-17
2006-10-05
430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000 ZŁOTYCH
MAREK JANUSZ MARCHLIŃSKI
Wspólnik
2005-02-17
2015-03-30
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500 ZŁOTYCH
TOMASZ GAWAŁKIEWICZ
Prokurent
2005-06-13
2014-03-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ JANUSZ GORYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-17
2015-03-30
MAREK JANUSZ MARCHLIŃSKI
WICEPREZES DS. ADMINISTRACYJNYCH
2005-02-17
2010-09-28
MAREK SZUFLADOWICZ
WICEPREZES DS. MEDYCZNYCH
2005-02-17
2015-03-30
WOJCIECH JAN SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-21
2014-11-13
PIOTR WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-30
2016-01-07
MAŁGORZATA JARZĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-30
2016-01-07
TUCSON DUNN
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-30
2016-01-07
2005-02-17
2015-03-30
PŁOWIECKA, 37, WARSZAWA, 04-501, WARSZAWA-WAWER, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie