KRS 0000301261
NIP5252419391
REGON14131930100000
NazwaKLINIKI ALLENORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLINIKI ALLENORT
Data rejestracji 13 mar 2008 (17 lat temu) 13 mar 2008
Data usunięcia 17 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1269000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#861 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #862 PRAKTYKA LEKARSKA #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #72 INFORMATYKA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWGRZEGORZ JANUSZ GORYSZEWSKI
Wspólnik
2008-03-13
2008-12-03
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-12-03
2014-01-17
1.109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.109.000 ZŁOTYCH
14058026200000
ROBERT JULIAN GIL
Wspólnik
2010-02-18
2012-11-29
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-11-29
2014-01-17
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁOTYCH
14634854300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
GRZEGORZ JANUSZ GORYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-13
2014-01-17
MAREK SZUFLADOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-13
2014-01-17
MAREK JUTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-31
2013-05-28
WOJCIECH JAN SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-28
2014-01-17
2008-03-13
2014-01-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-13
2014-01-17
KLINIKI ALLENORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-13
2014-01-17
PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-13
2014-01-17
861 - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
2008-03-13
2014-01-17
862 - PRAKTYKA LEKARSKA
2008-03-13
2014-01-17
869 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
2008-03-13
2014-01-17
87 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2008-03-13
2014-01-17
88 - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
2008-03-13
2014-01-17
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2008-03-13
2014-01-17
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
2008-03-13
2014-01-17
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2008-03-13
2014-01-17
712 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2008-03-13
2014-01-17
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie